Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław Euzebiusz
Nazwisko: Dyszy
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 14-08-1953
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Otylia
Nazwisko: Dyszy
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 14-08-1953
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Otylia
16.09.1979 - 15.06.1981 służba w MO. Według karty ewidencyjnej na stanowisko inspektora Wydziału V-1 KW MO w Katowicach został mianowany 16.09.1982. Według karty ewidencyjnej 16.07.1988 został mianowany na stanowisko kierownika sekcji Wydziału V-1 WUSW w Katowicach.
Kursy i szkolenia:
14.09.1981 - 03.07.1982 słuchacz Studium Podyplomowego w Akademii Spraw Wewnętrznych w Świdrze.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ III "A" | MŁODSZY INSPEKTOR | 16-06-1981 |
|
|||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ V | MŁODSZY INSPEKTOR | 01-12-1981 | ||||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ V-1 | INSPEKTOR | 16-10-1982 | ||||||||
WUSW | KATOWICE | WYDZIAŁ V-1 | INSPEKTOR | 01-08-1983 | ||||||||
WUSW | KATOWICE | WYDZIAŁ V-1 | STARSZY INSPEKTOR | 01-02-1984 | ||||||||
WUSW | KATOWICE | WYDZIAŁ V-1, SEKCJA VI "A" | KIEROWNIK | 16-07-1988 | ||||||||
WUSW | KATOWICE | WYDZIAŁ OCHRONY GOSPODARKI | KIEROWNIK SEKCJI | kpt. | 01-11-1989 | 31-07-1990 |