Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Pater
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 23-05-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wanda
Nazwisko: Pater
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 23-05-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wanda
Członek PZPR od 14.11.1983. Zastępca dyrektora ds. Zakładu Rolnego w Szwarcenowie Państwowego Gospodarstwa Rolnego (dalej: PGR) w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą w Mszanowie do 30.11.1986. Zastępca dyrektora PGR w Ostaszewie od 1.03.1988.
Źródło: AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 417.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | KZ przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym | Nowe Miasto Lubawskie | PZPR | 01-12-1986 | 30-10-1987 | AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 417. | |
Starszy Instruktor | Wydział Rolny | Komitet Wojewódzki | Toruń | PZPR | 01-11-1987 | 29-02-1988 | AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, teczka osobowa 417. |