Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dudek
Miejsce urodzenia: Rząbiec
Data urodzenia: 15-09-1931
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Jóefa
15.12.1954 - 14.06.1966 zawodowa służba wojskowa poza organami bezpieczeństwa państwa.W okresie 01.10.1978 - 31.05.1979 delegowany do Polskiej Wojskoewj Jednostki Specjalnej na Wzgórzach Golan na stnowisku pomocnika dowódcy plutonu remontowego.
Kursy i szkolenia:
01.09. - 24.12.1966 słuchacz Kursu Przeszkolenia Podoficerów Dochodzeniowych w Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim. 19. - 31.05.1975 słuchacz Kursu Przeszkolenia Szczebla Taktycznego w Centralnym Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBW | KOSZALIN | 16 SAMODZIELNY BATALION | ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII DS. POLITYCZNYCH | 01-10-1954 |
|
|||||||
KBW | KOSZALIN | 16 SAMODZIELNY BATALION, KWATERMISTRZOSTWO, SEKCJA PLANOWANIA | MAGAZYNIER UZBROJENIA | plut. | 27-10-1954 | 14-12-1954 | ||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI | 15-06-1966 | |||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN, WYDZIAŁ II | PODOFICER DOCHODZENIOWY | 30-06-1966 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN | PODOFICER SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ | 28-06-1967 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN | P.O. INSPEKTORA SAMOCHODOWEGO | 10-12-1968 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN | INSPEKTOR SAMOCHODOWY | 07-08-1969 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN | P.O. POMOCNIKA SZEFA DS. DOBORU | 31-08-1971 | ||||||||
ZARZĄD WSW POW | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WSW KOSZALIN, WYDZIAŁ V | P.O. OFICERA | st. chor. sztab. | 02-03-1979 | 13-08-1987 |