Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Wilkołek
Miejsce urodzenia: Myślenice
Data urodzenia: 23-04-1926
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Salomea
W okresie od 14.12.1954 do 1.06.1958 służba wojskowa poza organami bezpieczeństwa państwa.
Kursy i szkolenia:
W 1950 dwutygodniowy kurs podoficerów politycznych w Oficerskiej Szkole WOP w Kętrzynie. W 1951 kurs przeszkoleniowy dowódców kompanii WOP. Od 23.05.1952 do 1.07.1952 kurs zwiadu w Oficerskiej Szkole WOP w Kętrzynie. Od 15.11.1955 do 26.11.1955 kurs zwiadowczy w Oficerskiej Szkole WOP w Kętrzynie. Od 11.09.1974 do 25.10.1974 kurs zastępców komendantów powiatowych ds. Służby Bezpieczeństwa w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GŁÓWNY INSPEKTORAT OP | KOSZALIN | 12 BRYGADA OCHRONY POGRANICZA | SZEF 82 STRAŻNICY | 08-07-1949 |
|
||||||||||
GŁÓWNY INSPEKTORAT OP | KOSZALIN | 12 BRYGADA OCHRONY POGRANICZA | SZEF 88 STRAŻNICY | 21-02-1950 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BRYGADA WOP, 153 BATALION WOP W USTCE, 87 STRAŻNICA | P.O. ZASTĘPCY DOWÓDCY DS. POLITYCZNYCH | 30-07-1950 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BRYGADA WOP, 153 BATALION WOP W USTCE, 88 STRAŻNICA | P.O. ZASTĘPCY DOWÓDCY | 31-01-1952 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BRYGADA WOP, 153 BATALION WOP W USTCE, 89 STRAŻNICA | DOWÓDCA | 06-07-1952 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BRYGADA WOP, 153 BATALION WOP W USTCE, 86 STRAŻNICA | DOWÓDCA | por. | 01-01-1953 | 14-12-1954 | |||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA RYBOŁÓWSTWA W USTCE | STARSZY KONTROLER | 01-06-1958 | |||||||||||
CW MSW | LEGIONOWO | ROCZNA OFICERSKA SZKOŁA OPERACYJNA | SŁUCHACZ | 07-09-1961 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BAŁTYCKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA RYBOŁÓWSTWA W USTCE | STARSZY KONTROLER | 31-07-1962 | |||||||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W USTCE | STARSZY KONTROLER | 15-10-1965 | |||||||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W USTCE | ZASTĘPCA KOMENDANTA | 01-08-1969 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | DO DYSPOZYCJI DOWÓDCY 15 BAŁTYCKIEJ BRYGADY WOP | 01-01-1972 | ||||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BAŁTYCKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W USTCE | ZASTĘPCA KOMENDANTA | 01-01-1972 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | 15 BAŁTYCKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W USTCE | ZASTĘPCA DOWÓDCY | 10-08-1972 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KOSZALIN | BAŁTYCKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W USTCE | DOWÓDCA | ppłk | 01-09-1978 | 19-04-1988 |