Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dydymska
Nazwisko rodowe: Gniewosz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-05-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina
Do pracy w MBP skierowana przez Komitet Warszawski PPR. W okresie 15.12.1954–31.05.1957 służba w Więziennictwie. W okresie 01.06.1957-14.02.1967 służba w MO. Według karty ewidencyjnej pełniła funkcję młodszego referenta na etacie referenta Referatu Umów i Inwentaryzacji Sekcji Organizacyjnej Wydziału Ogólnego Departamentu Więziennictwa MBP z dniem 15.08.1953. Według karty ewidencyjnej i wniosku z 06.11.1953 pełniła funkcję młodszego referenta na etacie starszego referenta Referatu Kar i Izolacji Sekcji Kar i Ulg Wydziału Polityczno-Wychowawczego Departamentu Więziennictwa MBP z dniem 15.03.1954 (IPN BU 0193/4575, rozdz. III, k. 8).
Kursy i szkolenia:
W okresie 15.09.1971-30.05.1974 odbyła cykl doskonalenia zawodowego MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT WIĘZIENNICTWA, WYDZIAŁ PERSONALNY | PRACOWNIK KARTOTEKI | 19-11-1945 |
|
|||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT WIĘZIENNICTWA, WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA EWIDENCJI | MŁODSZY REFERENT | 01-01-1949 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT WIĘZIENNICTWA, WYDZIAŁ EWIDENCJI I STATYSTYKI | MŁODSZY REFERENT | 01-09-1950 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT WIĘZIENNICTWA, WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA ORGANIZACYJNA | MŁODSZY REFERENT | 15-08-1953 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT WIĘZIENNICTWA, WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | MŁODSZY REFERENT | brak danych | 15-08-1954 | 14-12-1954 | ||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "C", WYDZIAŁ VII | PODOFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | 15-02-1967 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "C", WYDZIAŁ VII | PODOFICER | 01-04-1967 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "C", WYDZIAŁ VII | MŁODSZY REFERENT | st. sierż. | 01-01-1975 | 05-07-1976 |