Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Józef
Nazwisko: Smoliński
Miejsce urodzenia: KOZICZYN
Data urodzenia: 19-03-1923
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Agata
Nazwisko: Smoliński
Miejsce urodzenia: KOZICZYN
Data urodzenia: 19-03-1923
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Agata
Znany/a też jako:
Józef Smoliński
urodzony/a 19- 03-1923 RADOMKA
urodzony/a 19- 03-1923 RADOMKA
Wg życiorysu, w okresie 20.01.-20.03.1945 był funkcjonariuszem MO w Koziczynie. ///
W okresie 11.01.-31.03.1966 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa w CW MSW w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | CIECHANÓW | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 20-04-1947 |
|
||||||
PUBP | CIECHANÓW | OCHRONA | WARTOWNIK | - | 01-10-1947 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | KURS WOJEWÓDZKI | SŁUCHACZ | - | 15-01-1949 | |||||||
PUBP | CIECHANÓW | PLACÓWKA W GRUDUSKU | MŁODSZY REFERENT | - | 01-09-1949 | |||||||
PUBP | CIECHANÓW | PLACÓWKA W GRUDUSKU | REFERENT | - | 01-02-1951 | |||||||
PUBP | CIECHANÓW | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | STARSZY REFERENT NA GMINY BARTOŁDY I KRASNE | - | 01-05-1952 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNY KURS PRZESZKOLENIA OFICERÓW | SŁUCHACZ | - | 15-09-1953 | 27-07-1954 | ||||||
WUBP | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 27-07-1954 | |||||||
PUBP | PŁOŃSK | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 26-08-1954 | |||||||
PUdsBP | PŁOŃSK | BRAK DANYCH | STARSZY REFERENT OPERACYJNY | - | 01-04-1955 | |||||||
PUdsBP | SIERPC | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA KIEROWNIKA | - | 01-02-1956 | |||||||
KP MO | SIERPC | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-01-1957 | |||||||
KP MO | SIERPC | KIEROWNICTWO | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | mjr | 01-04-1967 | 15-01-1971 |