Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Bielawski
Miejsce urodzenia: Supraśl
Data urodzenia: 06-05-1928
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
W okresie od września 1955 do września 1956 szyfrant na placówce PRL w Pekinie. Od 19.08.1960 do 20.05.1961 szyfrant na placówce PRL w Ułan Bator (Mongolia). Od 19.04.1967 do 30.04.1967 oddelegowany do pomocy w pracy szyfrowej w Ambasadzie PRL w Pradze. Od 20.02.1968 do 3.03.1968 szyfrowej w Ambasadzie PRL w Budapeszcie. Od 1.07.1971 do 31.05.1980 służył w MO, którą zakończył w stopniu podpułkownika.
Kursy i szkolenia:
Od 1.12.1962 do 12.12.1963 przeszkolenie z zakresu Szkoły Oficerskiej Służby Bezpieczeństwa MSW. Od 16.09.1968 do 28.09.1968 kurs z zakresu obsługi eksploatacyjnej urządzeń szyfrujących zorganizowany przez Biuro „A” MSW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | BIURO WOJSKOWE, WYDZIAŁ VI, REFERAT OGÓLNY | REFERENT | 01-05-1951 |
|
||||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, WYDZIAŁ II, SEKCJA II | REFERENT | 10-12-1951 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW ZAGRANICZNYCH, SAMODZIELNA SEKCJA WIZOWO-KONSULARNA, REFERAT WIZ | REFERENT | 01-04-1953 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | KOMENDANTURA | DYŻURNY POMOCNIK DOWÓDZTWA | 01-07-1954 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO "C", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | REFERENT | 01-11-1954 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO "C" | SZYFRANT (ETAT NIEJAWNY) | 01-12-1954 | |||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | BIURO "A" | REFERENT (ETAT NIEJAWNY) | 01-04-1955 | |||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | REFERENT (ETAT NIEJAWNY) | 01-10-1955 | |||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) | 01-04-1956 | |||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | BIURO "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) | 01-11-1956 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) | 01-01-1957 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) | 01-01-1958 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ III, SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-07-1958 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ III, SEKCJA I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-09-1958 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "A" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ (ETAT NIEJAWNY) | 01-07-1960 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", SAMODZIELNA SEKCJA "A", GRUPA "Z" | OFICER (ETAT NIEJAWNY) | 19-08-1960 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 15-06-1961 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "A", WYDZIAŁ I, SEKCJA I | OFICER | kpt. | 01-04-1967 | 01-07-1971 |