Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Ludwik Stefan
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Kopyczyńce
Data urodzenia: 16-08-1928
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Kopyczyńce
Data urodzenia: 16-08-1928
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
01.02. - 15.05.1944 żołnierz Armii Czerwonej. 01.07.1965 - 15.05.1966 udzielono urlopu bezpłatnego do odwołania, w związku ze skierowaniem do pracy w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Indochinach.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | BYDGOSZCZ | BIURO PRZEPUSTEK | PRACOWNIK | 12-07-1947 |
|
||||||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | KOMENDANTURA | DOWÓDCA DRUŻYNY | 01-05-1948 | |||||||||||
Sz WUBP | BYDGOSZCZ | ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY | SANITARIUSZ | 01-06-1948 | |||||||||||
S przy WUBP | BYDGOSZCZ | X KURS | SŁUCHACZ | 16-08-1948 | |||||||||||
WUBP | BYDGOSZCZ | WYDZIAŁ V, SEKCJA I | REFERENT | 01-01-1949 | |||||||||||
PUBP | TORUŃ | SEKCJA V | REFERENT | 15-02-1949 | |||||||||||
PUBP | INOWROCŁAW | REFERAT V | STARSZY REFERENT | 01-09-1950 | |||||||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA KIEROWNICTWA | SŁUCHACZ | 15-09-1951 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT V, WYDZIAŁ V, SEKCJA I | REFERENT | 08-08-1952 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU V | 08-08-1952 | ||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT XI, WYDZIAŁ II, SEKCJA III | REFERENT | 15-01-1953 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT XI, WYDZIAŁ II, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | 01-01-1954 | |||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VI, WYDZIAŁ II, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 01-04-1955 | |||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT VI, WYDZIAŁ II, SEKCJA I | OFICER OPERACYJNY | 01-04-1956 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ V | OFICER OPERACYJNY | 28-11-1956 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ V | STASZY OFICER OPERACYJNY | 01-01-1957 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT IV, WYDZIAŁ I | STARSZY OFICER OPERACYJNY | 15-06-1962 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT IV, WYDZIAŁ I | INSPEKTOR | 01-04-1967 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT IV, WYDZIAŁ I | STARSZY INSPEKTOR | 01-05-1972 | |||||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT IV, SAMODZIELNA GRUPA "D" | STARSZY INSPEKTOR | ppłk | 15-11-1973 | 20-11-1974 |