Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Drozd
Miejsce urodzenia: Ustrzyki Dolne
Data urodzenia: 08-05-1928
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
W okresie od 29.02.1952 do 6.06.1957 służba wojskowa poza organami bezpieczeństwa państwa. Według karty ewidencyjnej funkcjonariusza od 1.11.1958 do 30.06.1959 służba w MO. Od czerwca 1974 do kwietnia 1975 kierownik grupy dyspozycyjnej Delegacji Polskiej do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. Od 13.08.1980 do 31.07.1982 rezydent rezydentury w Tokio, oficjalnie mianowany przez instytucję przykrycia (MSZ) I sekretarzem Ambasady PRL w Tokio. Od 3.12.1984 do 31.10.1988 pracownik rezydentury w Belgradzie, oficjalnie mianowany przez instytucję przykrycia (MSZ) konsulem-kierownikiem Konsulatu Generalnego PRL w Zagrzebiu.
Kursy i szkolenia:
Od 1.09.1954 do 1.09.1956 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Od 28.06.1973 do 25.08.1973 dwumiesięczny kurs przy Akademii Dyplomatycznej w ZSRR.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYYCJI | 09-06-1959 |
|
||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ IV | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 17-06-1959 | ||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ IV | P.O. SZEFA | 09-11-1959 | ||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ IV | SZEF | 07-05-1960 | ||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ V | SZEF | 25-01-1961 | ||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ IV | SZEF | 02-07-1964 | ||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | OŚRODEK TECHNIKI OPERACYJNEJ | P.O. KOMENDANTA | 03-07-1967 | ||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | OŚRODEK TECHNIKI OPERACYJNEJ | KOMENDANT | 25-05-1968 | ||||||||||||||||||||
SZEFOSTWO WSW | WARSZAWA | OŚRODEK TECHNIKI OPERACYJNEJ | ZASTĘPCA KOMENDANTA | 22-08-1972 | ||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | ZAKŁAD TECHNIKI SPECJALNEJ | KIEROWNIK | 01-03-1973 | ||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2000 | ODDELEGOWANY | 25-06-1974 | ||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | ZAKŁAD TECHNIKI SPECJALNEJ | KIEROWNIK | 11-04-1975 | ||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | SŁUŻBA POZA WOJSKIEM | 19-12-1979 | |||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | P.O. POMOCNIKA SZEFA DS. ADMINISTRACYJNYCH | 01-10-1982 | |||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | POMOCNIK SZEFA DS. ADMINISTRACYJNYCH | 18-01-1984 | |||||||||||||||||||||
OS Z II SG WP | WARSZAWA | SŁUŻBA POZA WOJSKIEM | 11-06-1984 | |||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | DO DYSPOZYYCJI SZEFA | 01-11-1988 | |||||||||||||||||||||
Z II SG WP | WARSZAWA | GRUPA DYSPOZYCYJNA | BRAK DANYCH | płk | 15-11-1988 | 21-02-1989 |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
W dniu 17.03.1989 objęty zastrzeżeniem wyjazdów do krajów kapitalistycznych, Albanii i Jugosławii wniesionym przez Wydział I Biura „C” MSW. | Karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej MSW. |