Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Waldemar
Nazwisko: Błoński
Miejsce urodzenia: Pawłowice
Data urodzenia: 05-11-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Nazwisko: Błoński
Miejsce urodzenia: Pawłowice
Data urodzenia: 05-11-1949
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
W okresie od 1.09.1985 do 12.06.1986 oddelegowany do Polskiej Jednostki Specjalnej przy Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie, gdzie pełnił służbę w charakterze doradcy dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił ONZ dla Obserwacji Rozdzielenia Wojsk w Syrii.
Kursy i szkolenia:
Od 26.09.1972 do 19.07.1973 słuchacz Oficerskiej Szkoły Operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w CW MSW w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ "B" | WYWIADOWCA | 11-11-1971 |
|
|||||||||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ "B", SEKCJA VIII | INSPEKTOR | 01-12-1973 | ||||||||||||||
ASW | WARSZAWA | SPECJALNOŚĆ: PRAWNO-ADMINISTRACYJNA ORAZ OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO | SŁUCHACZ | 03-10-1977 | ||||||||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | INSPEKTOR (ETAT NIEJWANY) | mjr | 01-07-1980 | 31-07-1990 | ||||||||||||
MSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | 01-07-1980 |