Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Edward
Nazwisko: Czyczyn
Miejsce urodzenia: Czyczynowszczyzna
Data urodzenia: 09-02-1926
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko: Czyczyn
Miejsce urodzenia: Czyczynowszczyzna
Data urodzenia: 09-02-1926
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Jadwiga
28.11.1956 - 28.02.1958 praca w MO. 01.03.1958 - 14.09.1976 służba w MO. 16.02. - 14.08.1954 delegowany służbowo do Komisji Nadzoru Państw Neutralnych w Korei. 25.03.1947 skierowany do pracy w MBP przez Rejonową Komedę Uzupełnień Warszawa-Powiat.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | KOMENDANTURA | WARTOWNIK | 21-04-1947 |
|
|||||||
MBP | WARSZAWA | SZEFOSTWO ZAOPATRZENIA, WYDZIAŁ TRANSPORTOWY, CENTRALNY GARAŻ, GRUPA VI | SZOFER | 01-10-1952 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | KWATERMISTRZOSTWO CENTRALNYCH JEDNOSTEK, CENTRALNY GARAŻ | KIEROWCA SAMOCHODÓW OPERACYJNYCH | 01-07-1953 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DEPARTAMENTU ZAOPATRZENIA | 15-08-1954 | |||||||||
MBP | WARSZAWA | KWATERMISTRZOSTWO CENTRALNYCH JEDNOSTEK, CENTRALNY GARAŻ, GRUPA SAMOCHODÓW OPERACYJNYCH | KIEROWCA | 15-08-1954 | ||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, CENTRALNY GARAŻ | KIEROWCA SAMOCHODOWY | 01-04-1955 | ||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, CENTRALNY GARAŻ, DZIAŁ EKSPLOATACJI | KIEROWCA | plut. | 01-04-1956 | 27-11-1956 |