Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Buliński
Miejsce urodzenia: Łosień
Data urodzenia: 04-09-1906
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Antonia
01.01.1957 - 09.02.1965 praca w MO. 10.02. - 15.03.1965 służba w MO. Według kart ewidencyjnych na stanowisko starszego referenta IV Sekcji MUBP w Łodzi został przyjęty 19.03.1945. Według karty ewidencyjnej na stanowisko starszego referenta Sekcji II Wydziału IV WUBP w Łodzi został mianowany 01.01.1946 (IPN BU 0193/5078). Według karty ewidencyjnej na stanowisko starszego referenta Sekcji I Wydziału I Departamentu IX MBP został mianowany 15.01.1953 (IPN BU 0193/5078).
Kursy i szkolenia:
24.02. i 13.07.1948 oraz 27.09.1949 złożył egzamin z zajęć polityczno-wychowawczych w Wydziale Szkolenia WUBP w Łodzi. 15.12.1950 złożył egzamin z zajęć politycznych w WUBP w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBP | ŁÓDŹ | SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | 19-02-1945 |
|
|||||||||||||
WUBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | 24-01-1946 | ||||||||||||||
WUBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 01-06-1948 | ||||||||||||||
WUBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VIII | STARSZY REFERENT | 01-06-1949 | ||||||||||||||
WUBP | ŁÓDŹ | WYDZIAŁ IV, SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | 15-12-1949 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT IV, WYDZIAŁ X, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 01-08-1951 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT IV, WYDZIAŁ X, REFERAT WOJSKOWY | KIEROWNIK RW PRZY BIURZE PROJEKTÓW I STUDIÓW BUDOWNICTWA SPECJALNEGO | 01-09-1951 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT IX, WYDZIAŁ I, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 12-01-1953 | ||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI GENERALNEGO DYREKTORA DS. ZAOPATRZENIA | 01-11-1953 | |||||||||||||||
MBP | WARSZAWA | KWATERMISTRZOSTWO CENTRALNYCH JEDNOSTEK, WYDZIAŁ ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH | KIEROWNIK REJONU | ppor. | 01-11-1953 | 28-02-1955 | ||||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | BRAK DANYCH | KIEROWNIK HOTELU | nie dotyczy | 01-03-1955 | 31-12-1956 |