Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Goryń
Data urodzenia: 12-12-1919
Imię ojca: Błażej
Imię matki: Antonina
urodzony/a 19- 12-1919
W okresie 15.12.1954 - 30.06.1972 służba w MO poza pionem BP.
W okresie 01.03.1957 - 31.08.1961 inspektor Grupy Operacyjnej do Walki z Autorami Antypaństwowych Ulotek Wydziału Kryminalnego KW MO w Kielcach.
W życiorysie z 8.05.1949 znajdują się informacje według, których funkcjonariusz od 18.01.1945 był zastępcą komendanta PMO w Jedlińsku, następnie od 28.05.1945 był zastepcą komendanta PMO we Wsoli, a w okresie 18.10.1945-25.08.1946 przebywał w Plutonie Operacyjnym KPMO w Radomiu, zaś w okresie 13.05.1947-18.02.1948 pracował jako komendant PMO w Goździe.
Kursy i szkolenia:
W okresie 1.10.1946 0 1.12.1946 słuchacz IX Kursu Przeszkolenia Szeregowych w KW MO w Kielcach. W okresie 20.03.1949 - 23.10.1949 słuchacz IV Kursu Podoficerskiego w CW MO w Słupsku.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | RADOM | BRAK DANYCH | MILICJANT | 01-02-1945 |
|
|||||||
KP MO | RADOM | POSTERUNEK W OROŃSKU | ZASTĘPCA KOMENDANTA | 01-12-1946 | ||||||||
KP MO | RADOM | POSTERUNEK W GÓŹDŹIE | KOMENDANT | 20-05-1947 | ||||||||
KP MO | RADOM | POSTERUNEK W FIRLEJU | KOMENDANT | 24-04-1948 | ||||||||
KP MO | RADOM | REFERAT SŁUŻBY ZEWNĘTRZNEJ | REFERENT | 23-10-1949 | ||||||||
KP MO | RADOM | PLUTON OPERACYJNY | DOWÓDCA PLUTONU | 01-11-1949 | ||||||||
KP MO | KOZIENICE | POSTERUNEK W GARBATCE | KOMENDANT | 01-04-1950 | ||||||||
KP MO | STARACHOWICE | REFERAT SŁUŻBY KRYMINALNEJ, BRYGADA OPERACYJNA | STARSZY WYWIADOWCA | 01-09-1950 | ||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | REFERENT | 15-01-1953 | ||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | chor. | 01-07-1954 | 14-12-1954 |