Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Heyna
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 30-07-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Gertruda
Nazwisko: Heyna
Miejsce urodzenia: Chorzów
Data urodzenia: 30-07-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Gertruda
Członek PPR od 10.04.1948. Członek PZPR od 15.12.1948. Członek ZWM (od 04.1945). W 1952 ukończył "kurs przeszkolenia oficerów politycznych". W 1968 ukończył Kurs Doskonalenia Oficerów Politycznych w Ośrodku Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi. Źródło: AIPN By, 768/2, s. 5-6, 19, 40, 42, 47, 68, 75, 83, 116, 131.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretarz | POP przy 12 Batalionie Przeciwdesantowym 5 Brygady Przeciwdesantowej | Hel | PZPR | 21-09-1954 | 27-06-1956 | AIPN By, 768/2, s. 12, 19, 21, 46, 50, 55, 72, 75, 77, 80. | |
Sekretarz | POP przy 12 Batalionie Przeciwdesantowym 5 Brygady Przeciwdesantowej | Hel | PZPR | 22-11-1956 | 20-12-1956 | AIPN By, 768/2, s. 12, 19, 21, 46, 50, 55. | |
Sekretarz | Komitet Partyjny przy Szkole Podoficerów i Młodszych Specjalistów Wojsk Łączności nr 10 | Świecie | PZPR | 14-02-1962 | 30-06-1966 | AIPN By, 768/2, s. 12, 19, 21, 46, 49, 50, 55, 57, 59, 61-63. | |
Członek | Brak | Komitet Partyjny przy Jednostkach Specjalnych Pomorskiego Okręgu Wojskowego | Bydgoszcz | PZPR | 1964 | AIPN By, 768/2, s. 44. | |
Członek | Brak | Komitet Powiatowy | Świecie | PZPR | 1966 | AIPN By, 768/2, s. 44. |