Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Smolarczyk
Miejsce urodzenia: STARA WIEŚ
Data urodzenia: 03-05-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Franciszka
W okresie od września 1946 do grudnia 1947 Oficerska Szkoła Polityczno-Wychowawcza. W latach 1946-1947 jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej brał udział w walkach z "bandami" "Ognia" na terenie województwa krakowskiego (IPN BU 2174/6534, k.62). Podczas służby na stanowisku starszego oficera informacji w 2 Dywizji Piechoty obsługiwał 4 i 6 Pułk. Od 28.05.1955 do 9.05.1956 delegowany, w ramach jednostki JW 2000 w charakterze kierownika Grup Stałych do Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie. Od 7.03.1960 dwutygodniowy kurs w Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim. Od 23.08.1960 do 8.08.1963 Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów przy Wyższej Szkole KGB w ZSRR. Od 25.10.1971 do 18.12.1971 kurs kierowniczej kadry organów WSW w Wojskowej Akademii Politycznej. Wyróżniony wpisem do Księgi Czynów Żołnierskich. Kierowany przez niego Zarząd WSW Śląskiego Okręgu Wojskowego brał udział w zwalczaniu podziemnej działalności na terenie Wrocławia.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | KOZIENICE | BRAK DANYCH | MILICJANT | brak danych | 17-01-1945 | 28-05-1946 |
|
|||||
OSI | WESOŁA | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 07-01-1948 | |||||||
GZI WP | KRAKÓW | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR V, WYDZIAŁ INFORMACJI 2 DYWIZJI PIECHOTY | STARSZY OFICER INFORMACJI | - | 01-05-1948 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | ODDZIAŁ I, WYDZIAŁ III | OFICER INFORMACJI | - | 02-08-1950 | |||||||
GZI MON | WARSZAWA | ODDZIAŁ I, WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER INFORMACJI | - | 15-07-1951 | |||||||
GZI MON | WARSZAWA | ZARZĄD I, ODDZIAŁ III | STARSZY OFICER INFORMACJI | - | 01-05-1952 | |||||||
GZI MON | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR IX, WYDZIAŁ INFORMACJI 13 DYWIZJI LOTNICTWA SZTURMOWEGO | SZEF WYDZIAŁU | - | 25-10-1952 | |||||||
GZI MON | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR IX, WYDZIAŁ III | P.O SZEFA | - | 13-01-1953 | |||||||
GZI MON | WARSZAWA | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR IX, ODDZIAŁ INFORMACJI 4 KORPUSU LOTNICTWA SZTURMOWEGO | P.O. SZEFA | - | 05-06-1953 | |||||||
GZI MON | WROCŁAW | OKRĘGOWY ZARZĄD INFORMACJI NR IV, ODDZIAŁ INFORMACJI 2 KORPUSU ARMIJNEGO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 31-10-1953 | |||||||
GZI MON | WROCŁAW | ZARZĄD INFORMACJI ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ INFORMACJI 2 KORPUSU ARMIJNEGO | SZEF | - | 10-05-1954 | |||||||
GZI MON | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZCJI SZEFA | - | 27-05-1955 | |||||||
GZI KdsBP | WROCŁAW | ZARZĄD INFORMACJI ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, WYDZIAŁ INFORMACJI GARNIZONU POZNAŃ | SZEF | - | 09-05-1956 | |||||||
WSW | WROCŁAW | ZARZĄD WSW ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ WSW W POZNANIU | SZEF | - | 28-01-1957 | |||||||
WSW | WROCŁAW | ZARZĄD WSW ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ I | SZEF | - | 10-06-1959 | |||||||
WSW | WROCŁAW | ZARZĄD WSW ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO, ODDZIAŁ WSW WE WROCŁAWIU | SZEF | - | 08-08-1963 | |||||||
WSW | WROCŁAW | ZARZĄD WSW ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO | P.O. ZASTĘPCY SZEFA | - | 09-09-1967 | |||||||
WSW | WROCŁAW | ZARZĄD WSW ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 25-05-1968 | |||||||
WSW | WROCŁAW | ZARZĄD WSW ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO | P.O. SZEFA | - | 14-05-1976 | |||||||
WSW | WROCŁAW | ZARZĄD WSW ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO | SZEF | płk | 14-04-1977 | 15-06-1985 |