Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Danuta Waleria
Nazwisko: Prugar
Nazwisko rodowe: Sabacińska
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 18-06-1927
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Pelagia
Nazwisko: Prugar
Nazwisko rodowe: Sabacińska
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 18-06-1927
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Pelagia
Znany/a też jako:
Danuta Waleria Kowalska
urodzony/a 18- 06-1927 Łódź
Imiona rodziców: Mieczysław Pelagia
urodzony/a 18- 06-1927 Łódź
Imiona rodziców: Mieczysław Pelagia
Z dniem 5.09.1968 oddelegowana służbowo na sześć miesięcy do Berlina, w celu doskonalenia języka niemieckiego. Od 8.03.1973 oddelegowana służbowo na sześć miesięcy do Londynu, w celu doskonalenia języka angielskiego.
Kursy i szkolenia:
W okresie od 16.11.1962 do 20.11.1963 przeszkolenie z zakresu Szkoły Oficerskiej Służby Bezpieczeństwa, zorganizowane przy Departamencie Kadr i Szkolenia MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ III, SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 13-10-1959 |
|
|||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ I, SEKCJA III | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-04-1962 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ I, SEKCJA III | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 01-08-1962 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ III, SEKCJA II | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | 15-11-1963 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "T", WYDZIAŁ III, SEKCJA II | STARSZY OFICER | 01-04-1967 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ III, SEKCJA II | STARSZY OFICER | 15-06-1971 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ III, SEKCJA IV | INSPEKTOR | 01-03-1974 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT TECHNIKI, WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | ppłk | 01-04-1977 | 15-06-1982 |