Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Edward
Nazwisko: Grądzki
Miejsce urodzenia: BARCHÓW
Data urodzenia: 15-07-1927
Imię ojca: Brak Danych
Imię matki: Maria
Nazwisko: Grądzki
Miejsce urodzenia: BARCHÓW
Data urodzenia: 15-07-1927
Imię ojca: Brak Danych
Imię matki: Maria
W okresie 13.11.1956-31.03.1962 oddelegowany na stanowisko inspektora ewidencji KP PZPR w Lubaczowie.
W okresie 10.04-25.06.1969 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa MSW; 25.03-10.05.1974 kurs doskonalenia zawodowego dla zastępców komendantów powiatowych MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ I, SEKCJA VI | MŁODSZY REFERENT | - | 01-11-1950 |
|
||||||
WUBP | KRAKÓW | MIĘDZYWYDZIAŁOWA SZKOŁA ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO | SŁUCHACZ | - | 01-11-1951 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ I, SEKCJA VI | REFERENT | - | 01-06-1952 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ I, SEKCJA VI | STARSZY REFERENT | - | 01-12-1952 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ I, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-08-1953 | 28-02-1954 | ||||||
PDdsBP | LUBACZÓW | BRAK | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1956 | |||||||
PDdsBP | LUBACZÓW | BRAK | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | 13-11-1956 | ||||||
KP MO | LUBACZÓW | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1962 | |||||||
KP MO | LUBACZÓW | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1966 | |||||||
KP MO | LUBACZÓW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-04-1967 | |||||||
KP MO | LUBACZÓW | BRAK | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 16-08-1968 | |||||||
KW MO | PRZEMYŚL | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | PRZEMYŚL | WYDZIAŁ "W" | NACZELNIK | ppłk | 01-06-1975 | 30-06-1981 |