Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Aleksander
Nazwisko: Seweryn
Miejsce urodzenia: PILICA
Data urodzenia: 26-02-1951
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Aniela
Nazwisko: Seweryn
Miejsce urodzenia: PILICA
Data urodzenia: 26-02-1951
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Aniela
W okresie 1.09.1975-15.10.1976 oraz od 23.04.1990 służba w MO. ///
Wg raportów z 25.07.1985 oraz 30.03.1987, w tym czasie pracowal w Sekcji III Wydziału IV WUSW w Krakowie. ///
W okresie 25.08.1978-13.07.1979 Studium Podyplomowe w OKKW MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV | INSPEKTOR | - | 16-10-1976 |
|
||||||
MSW | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR | - | 24-08-1978 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 25-08-1978 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ III | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 01-08-1979 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-10-1979 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-10-1979 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V | KIEROWNIK | - | 01-07-1988 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | WYDZIAŁ OCHRONY KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PAŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 01-11-1989 | 31-07-1990 |