Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dziedzic
Miejsce urodzenia: DŁUŻEC
Data urodzenia: 27-10-1944
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Jadwiga
W okresie od 16.08.1967 do 31.05.1969 oraz od 1.01.1988 do 31.05.1989 służba w MO. Z raportu z 31.10.1979 wynika, że w tym czasie był kierownikiem Sekcji III Wydziału IV KW MO w Krakowie. Według informacji zawartych w opinii służbowej z 4.03.1982 funkcjonariusz od kwietnia 1981 pełnił obowiązki kierownika Sekcji III "A" Wydziału III KW MO w Krakowie. Podczas pracy w Referacie Służby Bezpieczeństwa KP MO w Miechowie zajmował się "zagadnieniami Wydziału IV", natomiast w lipcu 1971 przydzielono mu zadania pionu III (IPN Kr 059/859, k. 71, 74-75, 121). Z informacji zawartych w opinii służbowej z 23.05.1973 wynika, że od początku pracy w KD MO w Nowej Hucie do października 1972 pracował "po zagadnieniu Wydziału III", a od listopada 1972 "po zagadnieniu Wydziału IV". Nagrodzony premią pieniężną za wykonanie działań podczas operacji "Lato-79" - operacyjnego zabezpieczenia wizyty Jana Pawła II w Polsce. W dnu 31.08.1982 został ranny podczas udziału w pacyfikowaniu demonstracji ulicznych w Nowej Hucie (IPN Kr 059/859, k. 91).
Kursy i szkolenia: W okresie 3.09.1970 - 16.07.1971 słuchacz Rocznej Szkoły Oficerskiej Operacyjnej (Szkoła nr 1) SB w CW MSW w Legionowie. W okresie 3.10.1973 - 24.06.1976 słuchacz ASW w Warszawie. Napisał pracę magisterską pt. " Działalność reakcyjnego podziemia w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego woj. Kraków".
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | MIECHÓW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA INSPEKTORÓW OPERACYJNYCH I OFICERÓW | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-06-1969 |
|
||||||
KD MO | KRAKÓW-NOWA HUTA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA INSPEKTORÓW OPERACYJNYCH | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-03-1972 | |||||||
KD MO | KRAKÓW-NOWA HUTA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-04-1973 | |||||||
KM MO | KRAKÓW | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 24-06-1976 | ||||||||
KM MO | KRAKÓW | INSPEKTORAT ANALITYCZNO-INFORMACYJNY PRZY ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR | - | 25-06-1976 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ IV | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-07-1977 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 16-11-1979 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ III, SEKCJA III "A" | KIEROWNIK | - | 16-03-1982 | |||||||
DUSW | KRAKÓW-NOWA HUTA | GRUPA III | STARSZY INSPEKTOR | brak danych | 16-08-1983 | 31-12-1987 | ||||||
WUSW | KRAKÓW | INSPEKTORAT OCHRONY FUNKCJONARIUSZY | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1989 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | DO DYSPOZYCJI SZEFA | mjr | 01-02-1990 | 31-07-1990 |