Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Franciszczak
Miejsce urodzenia: RAWICZ
Data urodzenia: 12-11-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wanda
urodzony/a 08- 11-1925
Wg charakterystyk z 16.11.1945 i 27.03.1946, referent gminny PUBP w Lesznie (dot. służby nr 4). Wg pisma z 09.06.1947, referent po linii Wydziału V p.o. zastępcy szefa PUBP we Wschowie (dot. służby nr 5). Wg ankiety z 14.01.1948, w maju 1945 przeniesiony na stanowisko młodszego referenta Sekcji V PUBP w Lesznie, w październiku 1945 na referenta na gminę Brenna w powiecie leszczyńskim (dot. służby nr 4). ///
W okresie 03.04.1946-11.07.1946 III Kurs w Szkole przy PUBP w Lesznie; 06.09.1947-09.10.1947 kurs zastępców szefów PUBP w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM MO | LESZNO | BRAK DANYCH | FUNKCJONARIUSZ | brak danych | 10-02-1945 | 28-03-1945 |
|
|||||
PUBP | LESZNO | OCHRONA | FUNKCJONARIUSZ | - | 10-04-1945 | |||||||
PUBP | LESZNO | BRAK DANYCH | REFERENT | - | 14-07-1945 | |||||||
PUBP | WSCHOWA | BRAK DANYCH | REFERENT | - | 15-07-1946 | |||||||
PUBP | WSCHOWA | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
PUBP | WSCHOWA | KIEROWNICTWO | P.O. ZASTĘPCY SZEFA | - | 01-11-1947 | |||||||
PUBP | WSCHOWA | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-05-1948 | |||||||
PUBP | KOŚCIAN | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA | chor. | 01-08-1948 | 30-07-1949 |