Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dziurski
Miejsce urodzenia: KROMOŁÓW
Data urodzenia: 25-06-1912
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teofila
W "Książce ewidencyjnej stanu osobowego MO pow. zawierciańskiego 1945" (IPN Ka 63/23, b.p.) jako datę przyjęcia odnotowano 12.02.1945.
Brak informacji o dacie przeniesienia do Posterunku w Mierzęciach. Z ankiety dla wstępujących w szeregi MO (k. 7) wynika, że co najmniej do 10.10.1945 służył na Posterunku w Kromołowie. Również w ww. "Książce ewidencyjnej stanu osobowego MO pow. zawierciańskiego 1945" figuruje tylko w obsadzie Posterunku Kromołów. Umownie więc przyjęto rok 1946 jako datę przeniesienia do Mierzęcic.
Akta, karta ewidencyjna i rozkazy personalne komendanta wojewódzkiego MO zawierają ogólną informację o przydziale z dniem 26.04.1946 do KP MO Zawiercie. Przydział do Plutonu Operacyjnego przyjęto za "Książką ewidencyjną stanu osobowego MO pow. zawierciańskiego 1946" (IPN Ka 63/24, b.p.) - odnotowano tam datę przeniesienia 30.04.1946.
Brak formalnej dyspozycji o ponownym przeniesieniu na Posterunek MO w Kromołowie. W charakterystyce z 23.12.1947 wystawionej przez komendanta powiatowego MO w Zawierciu, dot. Z. Dziurskiego, jako milicjanta ze stanu Posterunku MO Kromołów (k. 31), fakt tej służby przed przeniesieniem do Katowic znajduje potwierdzenie, w związku z czym umownie przyjęto rok 1947 jako datę przydziału. W charakterystyce tej odnotowano również fakt służby w Komisariacie w Zawierciu - brak możliwości umiejscowienia czasowego tego etapu służby.
28.09.1948-11.12.1948 – ukończył XII kurs na Kursie Przeszkolenia Milicji Obywatelskiej Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | ZAWIERCIE | POSTERUNEK W KROMOŁOWIE | MILICJANT | - | 20-01-1945 |
|
||||||
KP MO | ZAWIERCIE | PLUTON OPERACYJNY | MILICJANT | - | 26-04-1946 | |||||||
KP MO | ZAWIERCIE | POSTERUNEK W MIERZĘCICACH | MILICJANT | - | 1946 | |||||||
KW MO | KATOWICE | PLUTON OPERACYJNY | MILICJANT | plut. | 01-11-1947 | 30-09-1951 | ||||||
KP MO | ZAWIERCIE | POSTERUNEK W KROMOŁOWIE | MILICJANT | - | 1947 |