Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Walocha
Miejsce urodzenia: DĄBROWA GÓRNICZA
Data urodzenia: 01-08-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Lucyna
Nazwisko: Walocha
Miejsce urodzenia: DĄBROWA GÓRNICZA
Data urodzenia: 01-08-1939
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Lucyna
W okresie 16.08.1965-30.09.1967 służba w MO. ///
W okresie 6.01.1971-23.12.1971 Oficerska Szkoła nr 2 w CW MSW w Legionowie; 20.10.1973-16.02.1974 oraz 15.06.1974-30.07.1974 kurs języka niemieckiego w Ośrodku Nauczania Języków Obcych MSW w Klimontowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ II, GRUPA III | INSPEKTOR | - | 01-10-1967 |
|
||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-03-1973 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "W", GRUPA "W" W GLIWICACH | KIEROWNIK | - | 01-11-1976 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "W" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-02-1979 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "W" | NACZELNIK | - | 16-09-1981 | |||||||
WUSW | KATOWICE | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 16-06-1989 | |||||||
WUSW | KATOWICE | WYDZIAŁ II, ZESPÓŁ DS. OBROTU W KOMUNIKACJI | ZASTĘPCA NACZELNIKA | ppłk | 16-06-1989 | 05-04-1990 |