Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Kurkiewicz
Miejsce urodzenia: PUSTELNIK
Data urodzenia: 10-09-1920
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Władysława
Nazwisko: Kurkiewicz
Miejsce urodzenia: PUSTELNIK
Data urodzenia: 10-09-1920
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Władysława
02.07 - 19.08.1961 odkomenderowany na ćwiczenia wojskowe do KBW w Kielcach. 20.09.1988 awansowany do stopnia porucznika. Wg karty ewidencyjnej funkcjonariusza, służbę na stanowisku młodszego referenta pełnił w Referacie IV PUBP Leszno. 30.06.1950 ukończył XV Kurs w Szkole przy WUBP w Poznaniu.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | LESZNO | OCHRONA | FUNKCJONARIUSZ | - | 01-02-1947 |
|
||||||
PUBP | LESZNO | OCHRONA | WARTOWNIK | - | 01-10-1947 | |||||||
PUBP | LESZNO | REFERAT III | MŁODSZY REFERENT | - | 01-07-1950 | |||||||
PUBP | LESZNO | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | REFEREN TERENOWY NA GMINĘ ŚWIĘCIECHOWA | - | 01-05-1952 | |||||||
PUBP | WOLSZTYN | KIEROWNICTWO | REFERENT | - | 01-05-1953 | |||||||
PUBP | WOLSZTYN | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | REFERENT TERENOWY NA GMINĘ WOLSZTYN | - | 15-09-1953 | |||||||
PUBP | WOLSZTYN | REFERENCI TERENOWI (GMINNI) | REFERENT TERENOWY NA GMINĘ MOCHY | - | 15-07-1954 | |||||||
PDdsBP | WOLSZTYN | BRAK DANYCH | REFERENT OPERACYJNY | - | 01-04-1955 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 01-09-1955 | |||||||
WUdsBP | POZNAŃ | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 31-07-1956 | ||||||||
PUdsBP | KOŚCIAN | BRAK DANYCH | OFICER OPERACYJNY | - | 01-08-1956 | |||||||
KP MO | KOŚCIAN | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 27-12-1956 | |||||||
KP MO | LESZNO | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | ppor. | 15-11-1960 | 30-06-1964 |