Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Józef
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Ustakataw
Data urodzenia: 04-04-1912
Kraj urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Imię ojca: Józef
Imię matki: Joanna
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Ustakataw
Data urodzenia: 04-04-1912
Kraj urodzenia: Cesarstwo Rosyjskie
Imię ojca: Józef
Imię matki: Joanna
Znany/a też jako:
Józef Dąbrowski
urodzony/a 04- 04-1912 Ustakataz
Imiona rodziców: Józef Joanna
Józef Dąbrowski
urodzony/a 04- 04-1912 Usakatof
Imiona rodziców: Józef Joanna
urodzony/a 04- 04-1912 Ustakataz
Imiona rodziców: Józef Joanna
Józef Dąbrowski
urodzony/a 04- 04-1912 Usakatof
Imiona rodziców: Józef Joanna
Według karty ewidencyjnej na stanowisko milicjanta Plutonu Operacyjnego KP MO Koło został mianowany 31.01.1948. wedlug akrty ewidencyjnej na stanowisko referenta broni Refertu Gospodarczego PUBP Koło został mianowany 01.01.1949.
Kursy i szkolenia:
15.03. - 25.04.1954 słuchacz Kursu Starszych Referentów Gospodarczych PUBP w Ośrodku Szkolenia Departamentu Organizacji i Planowania MBP Warszawa.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | KOŁO | POSTERUNEK W KOŚCIELCU | MILICJANT | - | 22-06-1945 |
|
||||||
KP MO | KOŁO | POSTERUNEK W KŁODAWIE | MILICJANT | - | 01-11-1945 | |||||||
KP MO | KOŁO | POSTERUNEK W KOLE | KOMENDANT | - | 01-06-1947 | |||||||
KP MO | KOŁO | PLUTON OPERACYJNY | MILICJANT | - | 31-12-1947 | |||||||
KP MO | KOŁO | BRAK DANYCH | PODOFICER BRONI | - | 28-07-1948 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-01-1949 | ||||||||
PUBP | KOŁO | REFERAT GOSPODARCZY | REFERENT BRONI | - | 10-01-1949 | |||||||
PUBP | KOŁO | REFERAT GOSPODARCZY | RACHMISTRZ PŁATNIK | - | 01-02-1951 | |||||||
PUBP | KOŁO | REFERAT GOSPODARCZY | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1953 | |||||||
PUBP | OBORNIKI | REFERAT GOSPODARCZY | STARSZY REFERENT | sierż. | 15-11-1953 | 28-02-1955 |