Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Cieślar
Miejsce urodzenia: WILAMOWICE
Data urodzenia: 03-06-1928
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Anna
Nazwisko: Cieślar
Miejsce urodzenia: WILAMOWICE
Data urodzenia: 03-06-1928
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Anna
W okresie 01.03.1946-03.07.1946 członek ORMO w Skoczowie.
02.07.1947-01.07.1948 strażnik Straży Przemysłowej w Zakładach Przemysłu Wełnianego w Skoczowie.
02.07.1948-05.05.1950 zasadnicza służba wojskowa w 4 Brygadzie KBW w Rzeszowie. W jej ramach brał udział w walkach z NSZ. 21.03.1952-21.07.1952 ukończył Kurs "K" Departamentu VIII w CW MBP w Legionowie.
01.01.1957-31.10.1967 służba w MO.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | KATOWICE | KOMPANIA OPERACYJNA, PLUTON REKRUTACYJNY | NA PRZESZKOLENIE | - | 04-07-1946 |
|
||||||
KP MO | CIESZYN | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 27-12-1946 | ||||||||
KP MO | CIESZYN | BRAK DANYCH | MILICJANT | szer. | 30-12-1946 | 30-06-1947 | ||||||
PUBP | CIESZYN | REFERAT IV | MŁODSZY REFERENT | - | 01-07-1950 | |||||||
SM | KATOWICE | PIĘCIOMIESIĘCZNY KURS | SŁUCHACZ | - | 12-09-1950 | |||||||
PUBP | PSZCZYNA | REFERAT OCHRONY PRZEMYSŁU | REFERENT ROP PRZY KOPALNI "ZIEMOWIT" | - | 10-03-1951 | |||||||
PUBP | CIESZYN | REFERAT KOMUNIKACJI | REFERENT | - | 02-04-1951 | |||||||
PUBP | RYBNIK | SEKCJA VIII | REFERENT | - | 01-05-1952 | |||||||
UBP | BIELSKO-BIAŁA | REFERAT OCHRONY | REFERENT RO PRZY STACJI I PAROWOZOWNI CZECHOWICE | - | 15-09-1952 | |||||||
WUBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | WYDZIAŁ VIII, ODDZIAŁ VIII W BIELSKU-BIAŁEJ, REFERAT I | REFERENT | - | 01-08-1954 | |||||||
WUdsBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | WYDZIAŁ V, ODDZIAŁ V W BIELSKU-BIAŁEJ | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | WYDZIAŁ V, ODDZIAŁ V W BIELSKU-BIAŁEJ | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
CW KdsBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 01-09-1956 | |||||||
WUdsBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | chor. | 05-12-1956 | 31-12-1956 |