Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Ludwik
Nazwisko: Burzyński
Miejsce urodzenia: RYNIEC
Data urodzenia: 21-08-1927
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko: Burzyński
Miejsce urodzenia: RYNIEC
Data urodzenia: 21-08-1927
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Zwolniony dyscyplinarnie. Skazany wyrokiem WSR w Poznaniu z 29.05.1953 (SR 105/53), po zastosowaniu amnestii skazany na 1 rok 6 miesięcy więzienia (od 4.10.1952 do 4.05.1954).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | KĘPNO | OCHRONA | FUNKCJONARIUSZ | - | 01-09-1945 |
|
||||||
PUBP | ŚREM | OCHRONA | FUNKCJONARIUSZ | - | 01-05-1946 | |||||||
PUBP | ŚREM | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | - | 01-11-1946 | |||||||
PUBP | ŚREM | BRAK DANYCH | REFERENT | - | 01-09-1947 | |||||||
PUBP | ŚREM | RERERAT IV | REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 01-09-1949 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 21-07-1950 | |||||||
PUBP | WĄGROWIEC | BRAK | ZASTĘPCA SZEFA | - | 15-09-1950 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 30-06-1951 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ III, SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | - | 01-07-1951 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | KIEROWNIK | ppor. | 01-07-1952 | 31-10-1952 |