Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Ryszard
Nazwisko: Olszówka
Miejsce urodzenia: SOSNOWIEC
Data urodzenia: 16-01-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
Nazwisko: Olszówka
Miejsce urodzenia: SOSNOWIEC
Data urodzenia: 16-01-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Bronisława
W okresie 07.10.1962-28.10.1962 przeszkolenie w zakresie prowadzenia niektórych czynności dochodzeniowych;
04.11.1962-27.11.1962 kurs przedśledczy.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | KOŹLE | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 16-06-1949 |
|
||||||
S przy WUBP | KATOWICE | IV KURS | SŁUCHACZ | - | 17-02-1950 | |||||||
MUBP | CHORZÓW | REFERAT III | MŁODSZY REFERENT | - | 01-07-1950 | |||||||
MUBP | CHORZÓW | REFERAT III | REFERENT | - | 01-11-1951 | |||||||
MUBP | CHORZÓW | SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1952 | |||||||
MUBP | CHORZÓW | SEKCJA III | KIEROWNIK | - | 01-10-1953 | |||||||
MUdsBP | CHORZÓW | SEKCJA II | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
MUdsBP | CHORZÓW | SEKCJA II | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KM MO | CHORZÓW | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 27-12-1956 | |||||||
KM MO | CHORZÓW | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 01-09-1957 | |||||||
KW MO | KATOWICE | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 23-07-1958 | |||||||
KM MO | CHORZÓW | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 23-08-1958 | |||||||
KM MO | CHORZÓW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ IV | INSPEKTOR | - | 16-06-1971 | |||||||
KM MO | CHORZÓW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-10-1971 | |||||||
KM MO | CHORZÓW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-03-1975 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ IV, GRUPA OPERACYJNA W CHORZOWIE | STARSZY INSPEKTOR | por. | 01-06-1975 | 31-01-1977 | ||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ V-2, GRUPA OPERACYJNA W BĘDZINIE | STARSZY INSPEKTOR | - | 10-06-1982 | |||||||
KM MO | BĘDZIN | SEKCJA V | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 01-04-1983 | 31-08-1985 |