Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Kozieł
Miejsce urodzenia: Tymienica Stara
Data urodzenia: 27-11-1949
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Janina
W okresie od 19.12.1977 do 30.11.1981 oficer operacyjny rezydentury berlińskiej, przez instytucję przykrycia mianowany III sekretarzem Misji Wojskowej PRL w Berlinie Zachodnim. Z dniem 20.09.1972 delegowany jako oficer operacyjny do pracy w rezydenturze w Kolonii, oficjalnie mianowany I sekretarzem Ambasady PRL w Bonn.
W latach 1983-1985 pełnił funkcję I sekretarza POP, równocześnie był członkiem KZ PZPR w Departamencie I MSW.
Kursy i szkolenia:
Od 22.10.1973 do 24.07.1974 Studium Podyplomowe ASW w Warszawie. Od 1.09.1975 do 10.07.1976 Studium Podyplomowe w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | IŁAWA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR OPERACYJNY | 01-04-1973 |
|
|||||||
MSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI DEPARTAMENTU KADR | 31-05-1975 | |||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | MŁODSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | 01-06-1975 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ V | MŁODSZY INSPEKTOR | 01-08-1976 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | MŁODSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | 15-11-1977 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | 01-12-1979 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ I | INSPEKTOR | 01-03-1983 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ I | STARSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | 01-10-1985 | ||||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT I | STARSZY INSPEKTOR (ETAT NIEJAWNY) | mjr | 13-07-1987 | 31-07-1990 |