Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Strzelczyński
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 02-12-1917
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Nazwisko: Strzelczyński
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 02-12-1917
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Kursy i szkolenia:
13.09.1965-07.12.1965 słuchacz kursu doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa w Departamencie Kadr i Szkolenia MSW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | POZNAŃ | BRAK DANYCH | MŁODSZY OFICER | 15-10-1945 |
|
||||||||||
CS MBP | ŁÓDŹ | TRZYMIESIĘCZNY KURS | SŁUCHACZ | 12-11-1945 | |||||||||||
WUBP | POZNAŃ | DO DYSPOZYCJI SZEFA | 07-02-1946 | ||||||||||||
PUBP | KONIN | BRAK DANYCH | REFERENT | 18-02-1946 | |||||||||||
PUBP | KONIN | ZASTĘPCA SZEFA | 15-10-1947 | ||||||||||||
PUBP | GNIEZNO | ZASTĘPCA SZEFA | 01-06-1948 | ||||||||||||
PUBP | NOWY TOMYŚL | SZEF | 15-08-1949 | ||||||||||||
CW MBP | LEGIONOWO | SZEŚCIOMIESIĘCZNY KURS AKTYWU KIEROWNICZEGO | SŁUCHACZ | 06-12-1951 | |||||||||||
WUBP | POZNAŃ | DO DYSPOZYCJI SZEFA | 30-07-1952 | ||||||||||||
PUBP | RADOM | SZEF | 01-10-1952 | ||||||||||||
WUdsBP | KIELCE | INSPEKTORAT KIEROWNICTWA | STARSZY INSPEKTOR | 01-04-1955 | |||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ III | NACZELNIK WYDZIAŁU | ppłk | 01-01-1957 | 31-05-1970 | |||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ "C" | INSPEKTOR | ppłk | 02-01-1978 | 30-04-1978 |