Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Józef
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Moskwa
Data urodzenia: 08-09-1916
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marcjanna
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Moskwa
Data urodzenia: 08-09-1916
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marcjanna
W PZPR od 4.03.1953 r. Do 1975 r. członek egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Pułtusku (brak dokładnych danych).
Źródło: AP m. st. Warszawy, KW PZPR w Ciechanowie, 12, k. 1-18.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | Komitet Zakładowy Lokomotywowni PKP w Nasielsku | Nasielsk | PZPR | 15-08-1971 | AP m. st. Warszawy, KW PZPR w Ciechanowie, 544, k. 49 | ||
Członek | Komitet Wojewódzki | Ciechanów | PZPR | 05-06-1975 | 15-02-1978 | AP m. st. Warszawy, KW PZPR w Ciechanowie, 12, k. 1-18; data końcowa oznacza koniec kadencji | |
Członek | Komitet Miejsko-Gminny | Nasielsk | PZPR | 16-11-1977 | 15-11-1979 | AP m. st. Warszawy, KMG PZPR w Nasielsku, 1, k. 188; data końcowa oznacza koniec kadencji | |
Członek | Wojewódzka Komisja Rewizyjna | Komitet Wojewódzki | Ciechanów | PZPR | 15-02-1978 | 20-12-1979 | AP m. st. Warszawy, KW PZPR w Ciechanowie, 2, k. 447-448; data końcowa oznacza koniec kadencji |
Członek | Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna | Komitet Miejsko-Gminny | Nasielsk | PZPR | 15-11-1979 | 31-05-1980 | AP m. st. Warszawy, KMG PZPR w Nasielsku, 1, k. 185-188; data końcowa oznacza koniec kadencji |
Członek | Miejsko-Gminna Komisja Kontroli Partyjnej | Komitet Miejsko-Gminny | Nasielsk | PZPR | 10-12-1983 | 18-10-1986 | AP m. st. Warszawy, KMG PZPR w Nasielsku, 2, k. 417-420; data końcowa oznacza koniec kadencji |
Członek | Prezydium Miejsko-Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej | Komitet Miejsko-Gminny | Nasielsk | PZPR | 18-10-1986 | AP m. st. Warszawy, KMG PZPR w Nasielsku, 3, k. 124-125 | |
Członek | Miejsko-Gminna Komisja Kontrolno-Rewizyjna | Komitet Miejsko-Gminny | Nasielsk | PZPR | 18-10-1986 | 24-01-1990 | AP m. st. Warszawy, KMG PZPR w Nasielsku: 3, k. 118-121, 8, k. 266 (ostatnia wzmianka) |
I Sekretarz | Komitet Zakładowy Lokomotywowni PKP w Nasielsku | Nasielsk | PZPR | 13-11-1986 | AP m. st. Warszawy, KW PZPR w Ciechanowie, 111, k. 268 |