Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Malisz
Miejsce urodzenia: POSADA NOWOMIEJSKA
Data urodzenia: 28-11-1930
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko: Malisz
Miejsce urodzenia: POSADA NOWOMIEJSKA
Data urodzenia: 28-11-1930
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Katarzyna
Członek ORMO (od 1946).
W okresie 07.01.-22.03.1969 kurs doskonalenia kadr kierowniczych SB MSW. ///
W okresie 16.08.1981-16.04.1986 zatrudniony na 1/2 etatu jako pracownik cywilny.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | PRZEWORSK | OCHRONA | WARTOWNIK | - | 19-01-1949 |
|
||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ V, SEKCJA II | REFERENT | - | 15-10-1949 | |||||||
KOS MBP | GDAŃSK | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 15-09-1951 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ V, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 31-07-1952 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 31-07-1952 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ XI, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-02-1953 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ KADR, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-08-1953 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ KADR, SEKCJA DS. DOBORU KADR | STARSZY REFERENT | - | 01-11-1954 | |||||||
WUdsBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | RZESZÓW | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | KIEROWNIK | - | 01-01-1956 | |||||||
WUdsBP | RZESZÓW | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | SAMODZIELNA SEKCJA "W" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ "W" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | mjr | 01-01-1959 | 15-09-1973 | ||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ III "A" | INSPEKTOR | nie dotyczy | 16-08-1981 | 16-04-1986 |