Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Jaworski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 02-04-1924
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria
Skierowany przez Komitet Miejski PPR we Włocławku. Członek ORMO. Służba w sekcji ds. bezpieczeństwa Wydziału Kadr KW MO w Olsztynie w okresie 01.01.1957-01.06.1957. W karcie ewidencyjnej odnośnie 01.01.1950 napisano, że rozkazem nr 35 z 20.06.1950 powołany został na referenta sekcji IV Wydziału IV WUBP w Olsztynie, a następnie rozkazem nr 38 z 06.07.1950 na referenta sekcji VI ww. Wydziału. Wg wniosku personalnego ze stycznia 1968 "od roku czasu pełni obowiązki kierownika Grupy III" Wydziału III KWMO w Olsztynie, wg wniosku personalnego z września 1970 "od szeregu lat jako inspektor odpowiadał za pracę Grupy III". Wg wniosku z kwietnia 1973 "od wielu lat jest kierownikiem Grupy II". Charakterystyka z 15.03.1975 wystawiana na kierownika Grupy II Wydziału III KW MO w Olsztynie.
Kursy i szkolenia:
Od 17.08.1949 słuchacz Szkoły Wojewódzkiej przy WUBP w Olsztynie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | WĘGORZEWO | REFERAT IV | MŁODSZY REFERENT | - | 10-02-1948 |
|
||||||
PUBP | WĘGORZEWO | APARAT GOSPODARCZY | BUCHALTER | - | 01-04-1948 | |||||||
PUBP | WĘGORZEWO | REFERAT GOSPODARCZY | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1949 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VI | REFERENT | - | 01-01-1950 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY, SEKCJA II | REFERENT | - | 01-09-1950 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY, SEKCJA II | STARSZY REFERNT | - | 01-06-1952 | |||||||
WUdsBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA III | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 15-01-1956 | |||||||
WUdsBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA III | OFICER DOCHODZENIOWY | por. | 01-04-1956 | 01-01-1957 | ||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-06-1957 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 01-09-1957 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 23-07-1958 | ||||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-08-1958 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1960 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-08-1970 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-09-1970 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | KIEROWNIK | mjr | 01-06-1975 | 15-09-1977 | ||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ "C" | INSPEKTOR | nie dotyczy | 01-04-1978 | 31-12-1985 | ||||||
WUSW | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | ppłk | 01-02-1986 | 31-07-1990 |