Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Łowczynowski
Miejsce urodzenia: ZAPOLICE
Data urodzenia: 07-07-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Regina
W okresie 3.04.1978-29.04.1978 kurs dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Bezpiczeństwa w KWMO w Szczecinie; 8.10.1979-30.06.1980 Studium Podyplomowe w ASW w Świdrze. ///
Z dniem 01.02.1979 oddelegowany ze stanowiska Inspektora w Grupie Operacyjnej w Goleniowie w Wydziale II w KWMO w Szczecinie na stanowisko Inspektora Sekcji VII tegoż wydziału (brak danych o dacie zakończenia delegacji). ///
Wg opinii służbowej z 02.11.1987, pełnił niefomalnie funkcję zastępcy kierownika Sekcji II Wydziału III-1 w WUSW w Szczecinie (brak bliższych danych).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II, GRUPA OPERACYJNA W GOLENIOWIE | INSPEKTOR | - | 06-06-1977 |
|
||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II | INSPEKTOR | - | 01-11-1980 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-01-1982 | |||||||
KMO | GOLENIÓW | GRUPA II | INSPEKTOR | - | 01-07-1983 | |||||||
WUSW | SZCZECIN | WYDZIAŁ III-1, SEKCJA II | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-04-1986 | |||||||
WUSW | SZCZECIN | WYDZIAŁ III-1, SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 01-07-1989 | |||||||
WUSW | SZCZECIN | WYDZIAŁ OCHRONY KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PAŃSTWA | STARSZY INSPEKTOR | kpt. | 01-11-1989 | 31-07-1990 |