Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dymek
Miejsce urodzenia: BZOWO
Data urodzenia: 07-11-1921
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Leokadia
W okresie od 3.09.1945 do 4.09.1957 zawodowa służba wojskowa. Od września 1945 do stycznia 1946 Oficerska Szkoła Polityczna w Łodzi.
Dodatkowe informacje o przebiegu służby w Głównym Zarządzie Informacji WP zaczerpnięte z książki Poksiński J., Victis honos: „spisek w wojsku”, Warszawa 1994, k. 273.
W związku z udziałem w przygotowaniu i realizacji sprawy „spisku w wojsku” Stanisław Dymek był przesłuchiwany przez tzw. komisję Mazura, która powołana została w 1956 dla zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego i potwierdził fakty bicia w śledztwie prowadzonym przez GZI, jednakże nie pamięta, kogo bił osobiście, chociaż faktów takich nie wyklucza (Sprawozdanie Komisji dla zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego, AAN 509/20, k. 14, 50, 77-78).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI | WARSZAWA | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 01-1946 |
|
||||||
GZI WP | WARSZAWA | WYDZIAŁ INFORMACJI OKRĘGU WOJSKOWEGO NR I | OFICER KIEROWNICTWA | - | 10-05-1946 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | WYDZIAŁ INFORMACJI OKRĘGU WOJSKOWEGO NR I, ODDZIAŁ INFORMACJI 18 DYWIZJI PIECHOTY W BIAŁYMSTOKU | OFICER INFORMACJI | - | 18-06-1946 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | ODDZIAŁ IV | STARSZY OFICER INFORMACJI | - | 02-1948 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | ODDZIAŁ IV | OFICER ŚLEDCZY | - | 20-11-1948 | |||||||
GZI WP | WARSZAWA | ODDZIAŁ IV, WYDZIAŁ I | STARSZY OFICER ŚLEDCZY | - | 01-01-1950 | |||||||
GZI MON | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI ODDZIAŁU KADR | kpt. | 03-09-1951 | 19-10-1951 |