Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Grzegorz Stanisław
Nazwisko: Woźniak
Miejsce urodzenia: RADOM
Data urodzenia: 25-05-1947
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria
Nazwisko: Woźniak
Miejsce urodzenia: RADOM
Data urodzenia: 25-05-1947
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria
W okresie 1.12.1968-1.08.1971 oraz 16.09.1988-1.02.1990 służba w MO.
W okresie 28.07.1984-12.08.1984 delegowany służbowo do NRD.
W okresie 2.02.-26.02.1987 kurs doskonalenia zawodowego naczelników wydziałów w ASW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | - | 01-08-1971 |
|
||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ III "A" | INSPEKTOR | - | 01-09-1972 | |||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ III "A" | STARSZY INSPEKTOR | - | 15-12-1973 | |||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ III "A" | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-07-1975 | |||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ III "A" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-04-1979 | |||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ V | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-12-1981 | |||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-03-1982 | |||||||
SUSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | NACZELNIK | ppłk | 01-12-1985 | 15-09-1988 |