Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Jakieła
Miejsce urodzenia: JASIONKA
Data urodzenia: 04-01-1927
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Rozalia
W PPR od 15.10.1948 r. Członek PZPR od 15 XII 1948 r.
Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w okresie od 05.01.1947 r. do 06.02.1949 r.
W Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego od 01.01.1948 r.
Członek Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - brak bliższych danych.
W latach 1949-1956 funkcjonariusz organów bezpieczeństwa państwa.
W okresie od 01.02.1956 r. do 31.12.1956 r. kierownik Powiatowej Delegatury Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Ropczycach.
Po raz ostatni, jako członek Plenum i Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Ropczycach, wystąpił w materiałach z posiedzenia drugiego wymienionego organu w dniu 26.11.1956 r.
Źródło: Twarze bezpieki w Polsce południowo-wschodniej 1944-1990. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Informator Personalny, pod red. J. Izdebskiego, K. Kaczmarskiego, M. Krzysztofińskiego, Rzeszów 2007, s. 194, 195; AP Rzeszów, KP PZPR w Ropczycach, 1, k. 89; tamże, 37, k. 217.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | brak | Komitet Powiatowy | Ropczyce | PZPR | 02-06-1956 | AP Rzeszów, Komitet Powiatowy (KP) PZPR w Ropczycach, 1, k. 3, 14, 89. | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Powiatowy | Ropczyce | PZPR | 02-06-1956 | AP Rzeszów, KP PZPR w Ropczycach, 1, k. 3, 14, 15, 89; tamże, 16, k. 3. |