Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Sypień
Miejsce urodzenia: Zarzecze
Data urodzenia: 15-05-1936
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Nazwisko: Sypień
Miejsce urodzenia: Zarzecze
Data urodzenia: 15-05-1936
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Od 06.06.1965 r. w PZPR.
Źródło: AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 3393.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor Ds. Ekonomicznych | Komitet Powiatowy | Olkusz | PZPR | 15-03-1969 | 31-10-1970 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 3393. | |
Starszy Instruktor | Komitet Powiatowy | Olkusz | PZPR | 01-11-1970 | 31-03-1973 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 3393. | |
Członek | brak | Komitet Zakładowy Wolbromskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" | Wolbrom | PZPR | 1973 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 3393. | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Zakładowy Wolbromskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" | Wolbrom | PZPR | 1973 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 3393. | |
I Sekretarz | Komitet Zakładowy Wolbromskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" | Wolbrom | PZPR | 01-04-1973 | 31-03-1981 | AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, teczka osobowa 3393. |