Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Konior
Miejsce urodzenia: Kozy
Data urodzenia: 24-12-1916
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Członek PPS w okresie 1935-1939, PPR od 1946, PZPR od 15.12.1948.
1948-1951 nieetatowy sekretarz w Hucie Szkła "Kara" w Piotrkowie Trybunalskim.
Członek Egzekutywy KM PZPR w Piotrkowie Trybunalskim - brak bliższych danych.
22.02.1951-07.1951 słuchacz Szkoły Partyjnej w Łodzi.
17.01.1952-29.02.1952; 1.09.1954-10.10.1954; 19.09.1955-29.10.1955 słuchacz Kursów Sekretarzy KP i Instruktorów KW przy KC PZPR w Warszawie.
Źródło: AP Łódź, KW PZPR Łódź, teczka osobowa, 1063/3038 k. 1-2,4-6,10,13-16,19,23-24,26-30,33-34,36-38,40,42-43.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Sekretarz | Komitet Zakładowy Huta Szkła "Kara" w Piotrkowie Trybunalskim | Piotrków Trybunalski | PZPR | 28-08-1951 | 1952 | AP Łódź, KW PZPR Łódź, teczka osobowa, 1063/3038 | |
Kierownik | Wydział Organizacyjny | Komitet Miejski | Piotrków Trybunalski | PZPR | 15-09-1952 | 1953 | AP Łódź, KW PZPR Łódź, teczka osobowa, 1063/3038 |
Referent | Wydział Organizacyjny | Komitet Wojewódzki | Łódź | PZPR | 01-03-1953 | 31-08-1953 | AP Łódź, KW PZPR Łódź, teczka osobowa, 1063/3038 |
Instruktor | Wydział Organizacyjny | Komitet Wojewódzki | Łódź | PZPR | 01-09-1953 | 1-03-1954 | AP Łódź, KW PZPR Łódź, teczka osobowa, 1063/3038 |
Ii Sekretarz | Komitet Miejski | Piotrków Trybunalski | PZPR | 01-04-1954 | 31-12-1956 | AP Łódź, KW PZPR Łódź, teczka osobowa, 1063/3038 |