Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Chrząszcz
Miejsce urodzenia: RADYMNO
Data urodzenia: 23-01-1950
Imię ojca: Karol
Imię matki: Stefania
W okresie 1.06.1970-31.08.1971 służba w MO.
Do pracy w Służbie Bezpieczeństwa przeniesiony na własną prośbę.
Wg opinii służbowej z 16.07.1974, „(…) po przejściu z pionu MO do Służby Bezpieczeństwa pracował po problematyce młodzieżowej. Aktualnie pracuje w zagadnieniu nacjonalizmu ukraińskiego, gdzie konsekwentnie realizuje postawione przed nim zadanie w zakresie rozpoznawania elementów nacjonalistycznych” (IPN 0604/1283, r. III, k. 26).
Od 26.09.1972 Roczna Oficerska Szkoła Operacyjna w CW MSW w Legionowie. W okresie 1.09.1983-30.01.1984 Kurs Specjalny w Wyższej Szkole KGB w Moskwie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | JAROSŁAW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-09-1971 |
|
||||||
ASW | WARSZAWA | STUDIA MAGISTERSKIE W ZAKRESIE PRAWNO-ADMINISTRACYJNYM ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO | SŁUCHACZ | - | 02-10-1974 | |||||||
KW MO | KROSNO | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1977 | |||||||
KW MO | KROSNO | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-07-1977 | ||||||||
KW MO | KROSNO | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-12-1977 | |||||||
KW MO | KROSNO | WYDZIAŁ III | NACZELNIK | - | 01-07-1979 | |||||||
WUSW | PRZEMYŚL | WYDZIAŁ II | NACZELNIK | - | 01-12-1985 | |||||||
WUSW | PRZEMYŚL | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-07-1988 | |||||||
WUSW | PRZEMYŚL | ZASTĘPCA SZEFA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | ppłk | 01-10-1989 | 06-02-1990 |