Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Prokop
Miejsce urodzenia: RUDA
Data urodzenia: 15-05-1927
Imię ojca: Leon
Imię matki: Maria
Imiona rodziców: Leon Marianna
W okresie 1.04.1967-28.02.1978 służba w MO (zastępca komendanta ds. administracyjno-gospodarczych KWMO w Kielcach i Tarnobrzegu; służbę zakończył w stopniu pułkownika). ///
Wg charakterystyki służbowej z 30.11.1951, w grudniu 1945 mianowany referentem gminnym, następnie referentem specjalnym. ///
Od stycznia 1946 kurs po linii operatywnej w Szkole Specjalnej przy WUBP we Wrocławiu; wg wniosku z 10.11.1958, w 1949 skierowany na kurs referentów powiatowych w CW MBP w Legionowie; w okresie 12.01.1965-27.03.1965 kurs doskonalenia kadr kierowniczych SB przy Departamencie Kadr i Szkolenia MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | JELENIA GÓRA | SEKCJA WALKI Z BANDYTYZMEM | MŁODSZY REFERENT | - | 16-06-1945 |
|
||||||
PUBP | JELENIA GÓRA | BRAK DANYCH | REFERENT | - | 15-03-1946 | |||||||
PUBP | JELENIA GÓRA | SEKCJA IV | REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
PUBP | JELENIA GÓRA | SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1950 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 20-09-1950 | |||||||
WUBP | KIELCE | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 08-08-1951 | |||||||
PUBP | WŁOSZCZOWA | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 01-11-1951 | |||||||
PUBP | WŁOSZCZOWA | BRAK | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-02-1952 | |||||||
PUBP | WŁOSZCZOWA | BRAK | SZEF | - | 01-12-1952 | |||||||
PUBP | KOZIENICE | BRAK | SZEF | - | 01-04-1953 | |||||||
PUBP | BUSKO-ZDRÓJ | BRAK | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-07-1954 | |||||||
PUdsBP | BUSKO-ZDRÓJ | BRAK | KIEROWNIK | - | 01-04-1955 | |||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | KIELCE | SAMODZIELNA GRUPA SPECJALNA | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-05-1959 | |||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ II | NACZELNIK | ppłk | 01-07-1961 | 31-03-1967 |