Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Antoni
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Prusinowo
Data urodzenia: 10-01-1905
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Prusinowo
Data urodzenia: 10-01-1905
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Katarzyna
Od 1945 r. w PPR. W aparacie partyjnym pracował do 01.05.1964 r., następnie przeszedł na emeryturę. Od stycznia 1945 r. do 17.03.1945 r. zastępca Komendanta Posterunku MO w Murowanej Goślinie. Od 17.03.1945 r. do 20.04.1945 r. brygadier w Armii Radzieckiej w Obornikach. Źródło: AP Poznań, KW PZPR w Poznaniu, akta osobowe, 14401, s. 21, 29, 61.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretarz | Koło | Cegielnia | Oborniki | PPR | 25-11-1946 | 1-07-1948 | AP Poznań, KW PZPR w Poznaniu, akta osobowe, 14401, s. 23. |
Sekretarz | Komitet Miejski | Oborniki | PPR | 01-07-1948 | 15-12-1948 | AP Poznań, KW PZPR w Poznaniu, akta osobowe, 14401, s. 21. | |
I Sekretarz | Komitet Miejski | Oborniki | PZPR | 15-12-1948 | 6-09-1961 | AP Poznań, KW PZPR w Poznaniu, akta osobowe, 14401, s. 21, 36. |