Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jadwiga
Nazwisko: Więckowska
Nazwisko rodowe: Marynicz
Miejsce urodzenia: Chutory Merlińskie
Data urodzenia: 04-08-1928
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Helena
Nazwisko: Więckowska
Nazwisko rodowe: Marynicz
Miejsce urodzenia: Chutory Merlińskie
Data urodzenia: 04-08-1928
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Jadwiga Marynicz
urodzony/a 04- 08-1928 Dawidgródek
Imiona rodziców: Stefan Helena
urodzony/a 04- 08-1928 Dawidgródek
Imiona rodziców: Stefan Helena
Według karty ewidencyjnej w okresie 18.05.1946 - 31.12.1947 pracowała na stanowisku kierownika Powiatowego Oddziału Konsumów w Górze Śląskiej WK WUBP we Wrocławiu. 30.09.1960 zwolniona na własną prośbę.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK WUBP | WROCŁAW | POWIATOWY ODDZIAŁ KONSUMÓW W GÓRZE ŚLĄSKIEJ | EKSPEDIENTKA | nie dotyczy | 01-05-1946 | 31-12-1947 |
|
||||||||
PUBP | GÓRA ŚLĄSKA | SEKRETARIAT | MASZYNISTKA | 01-02-1950 | |||||||||||
PUBP | GÓRA ŚLĄSKA | SEKRETARIAT | SEKRETARKA | 01-05-1950 | |||||||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ III | REFERENT EWIDENCJI I SPRAWOZDAWCZOŚCI | 01-12-1953 | |||||||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ II, REFERAT OCHRONY | REFERENT RO PRZY URZĘDACH POCZTOWYCH NR 1,2 I 4 | 15-07-1954 | |||||||||||
UdsBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ IX | SEKRETARZ | 01-04-1955 | |||||||||||
UdsBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "W" | SEKRETARKA-MASZYNISTKA | 01-01-1956 | |||||||||||
UdsBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "W" | SEKRETARZ | 01-04-1956 | |||||||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "W" | SEKRETARZ | st. sierż. | 01-01-1957 | 30-09-1960 | |||||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | STARSZA MASZYNISTKA | 01-12-1964 | |||||||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ II | STARSZA MASZYNISTKA | 01-01-1966 | |||||||||||
KS MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ II | MASZYNISTKA | st. sierż. | 01-04-1967 | 31-08-1967 |
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów | Stan zachowania | Uwagi |
---|---|---|
Zarejestrowana w roku 1972 przez Wydział "C" KS MO w Warszawie jako osoba posiadająca upoważnienie do prac obronnych pod numerem EO-VI-016/72. | Karta E-14-B z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW. |